Auskünfte zu Norbert Wicht
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Norbert Wicht
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: 4373208, Handelsregister-Amt Jura, (670)
CIC Partenaires Sàrl, à Bure, CH-670.4.004.524-7, Route Principale 131, 2915 Bure, nouvelle société à responsabilité limitée.
Date des statuts:
27.02.2008.
But:
Fournir tous services et conseils d'ingénieurs civils (cf. statuts pour but complet).
Capital social:
CHF 20'000.--.
Prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
selon statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par écrit ou par courriel. Selon déclaration des gérants du 27.02.2008, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Personnes inscrites:
Wicht, Norbert, de Senèdes, à Villars-sur-Glâne, associé et président de l'organe de gestion, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.--;
Jubin, René, de Courtemaîche, à Courgenay, gérant, avec signature individuelle.
Publikationsnummer: 4192198, Handelsregister-Amt Jura, (670)
CIC Fribourg S.A. Communauté d'Ingénieurs Civils, précédem. à Fribourg, CH-217.0.138.251-2, Fournir tous services et conseils d'ingénieurs civils, Société anonyme (FOSC du 15.09.2005, p. 5).
Modification des statuts:
21.09.2007.
Nouvelle raison sociale:
RIFCO S.A..
Nouveau siège:
Bure.
Nouvelle adresse:
Route Principale 131, 2915 Bure.
But:
Fournir tous services et conseils d'ingénieurs civils.
Capital-actions:
CHF 300'000.--, entièrement libéré.
Actions:
300 actions nominatives de CHF 1'000.--. Selon contrat et inventaire du 21.12.1995, la société Baeriswyl & Wicht SA, à Fribourg, fait apport à la société de biens mobiliers, machine et équipement informatique, installation de bureau, etc, pour un montant de CHF 1'543'000.--, accepté pour ce prix contre remise de 300 actions de CHF 1'000.--, nominatives, et l'inscription d'une créance de CHF 1'243'000.--, en faveur de l'apporteur [comme précédemment].
Organe de publication:
FOSC.
Restriction à la transmissibilité des actions nominatives :
selon statuts, Communications aux actionnaires : FOSC ou lettre recommandée [comme précédemment].
Inscription ou modification de personnes:
Wicht, Norbert, de Senèdes, à Villars-sur-Glâne, président, avec signature collective à deux [comme précédemment];
Bapst, Nicolas, de Fribourg et Plasselb, à Villars-sur-Glâne, membre, avec signature collective à deux avec le président [comme précédemment];
Multifiduciaire Fribourg SA, à Fribourg, organe de révision [comme précédemment];
Wicht, Romain, de Senèdes, à Villars-sur-Glâne, membre, avec signature collective à deux [précédemment: à Fribourg].
Publikationsnummer: 3910658, Handelsregister-Amt Wallis
THETAZ Ingénieurs Civils SA, à Martigny, CH-621.3.006.754-0, exploitation d'un bureau d'ingénieurs civils, etc... (FOSC no 72 du 15.04.2004, p. 19, publ. 2213298).
Personne et signature radiée:
Wicht, Norbert, de Senèdes, à Villars-sur-Glâne, administrateur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne:
Perrottet, Olivier, de Bas-Vully, à Martigny-Combe, administrateur, avec signature collective à deux.